◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
谭仲明的职业生涯历程如下:
早期经历:
1968年10月至1969年6月,他在山东潍坊东风铸造厂任职;
1969年6月至1975年1月,他在山东潍坊化学试剂厂工作。
1975年1月至1978年10月,谭仲明担任车间副主任,服务于山东潍坊化工厂。
教育与晋升:
1978年10月至1982年7月,他在南京化工学院(今南京工业大学)攻读水泥专业,并于1982年7月毕业。
1982年7月至1990年1月,他在山东潍坊水泥厂晋升为技术干部、车间副主任、车间主任,最终担任常务副厂长。
1989年7月至1992年7月,他进一步攻读西安交通大学管理学院硕士研究生(在职)。
1990年1月至1992年9月,谭仲明担任山东潍坊市建材工业公司副经理。
1992年9月至1995年7月,他在鲁南水泥厂担任厂长助理和常务副厂长。
国家建材局与集团工作:
1995年7月至2000年10月,他在国家建材局任职,历任生产协调司负责人、司长,中国建材协会常务副会长,以及多项重要职务,包括机关党委书记和行业管理司司长。
2000年10月至2003年9月,他成为中国金属矿工业(集团)总公司总经理和党委副书记。
2002年2月至2007年7月,他同时担任中国非金属材料总公司董事长和总经理。
2003年9月至2007年6月,他转任中国材料工业科工集团公司总经理和党委副书记。
2007年6月至2009年5月,他在中国中材集团公司担任董事长和党委副书记。
直至2009年5月,谭仲明继续在中材集团担任高层职务。
不幸离世:
2012年9月2日,谭仲明在境外工作途中因病去世。
社会职务:
他曾是中国建材工程建设协会会长,中国建筑材料联合会副会长,以及中国施工企业管理协会副会长。
谭仲明在他的职业生涯中多次获得行业荣誉,包括连续多年被评为建材行业十大新闻人物,2005年荣获全国劳动模范,以及“第八届全国优秀创业企业家”。
扩展资料
谭仲明,男,汉族,山东省潍坊市人,1953年8月出生,1968年10月参加工作,1976年12月加入中国共产党,西安交通大学管理工程专业博士,研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记、中国中材股份有限公司董事长。2012年9月2日在境外工作途中不幸因病去世。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
11694635119@qq.com
扫码二维码
获取最新动态